THE RAMSGATE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of the Society is to protect and improve the quality of life of the citizens of Ramsgate, having particular regard to the quality of the built and natural environment, its civic and open spaces, the history and heritage of the town, and the encouragement of civic pride and active citizenship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,750 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caint
Llywodraethu
- 03 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN VINCENT WALKER | Cadeirydd | 20 May 2015 |
|
|||||||||
Sophie Clissold-Lesser Vice Chair | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|||||||||
David Walter Lister | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||||||
Susan May Ford | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||||||
Paul Douglas Shearer | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||||||
Philip Alan Shotton | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||||||
Rob Warren | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||||||
Terry Prue | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||||
Michael Stephen Ashley | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.32k | £19.40k | £73.12k | £16.36k | £18.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.53k | £10.16k | £27.06k | £29.12k | £22.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £500 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £9.00k | N/A | N/A | £8.75k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Ebrill 2024 | 525 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 SEPTEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE HIGH STANDARDS OF ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING IN RAMSGATE. TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN, AND CARE FOR, THE BEAUTY, HISTORY AND CHARACTER OF THE TOWN AND ITS SURROUNDINGS TO ENCOURAGE THE PRESERVATION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF GENERAL PUBLIC AMENITY OR HISTORIC INTEREST TO PURSUE THESE ENDS BY MEANS OF MEETINGS, EXHIBITIONS, LECTURES, PUBLICATIONS, OTHER FORMS OF INSTRUCTION AND PUBLICITY, AND PROMOTION OF SCHEMES OF A CHARITABLE NATURE
Maes buddion
RAMSGATE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ramsgate Town Council
Custom House
Harbour Parade
RAMSGATE
Kent
CT11 8LP
- Ffôn:
- 07971191237
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window