Hanes ariannol AMBLE YOUTH PROJECT LIMITED

Rhif yr elusen: 1139889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £68.88k £91.84k £81.85k £85.80k £65.62k
Cyfanswm gwariant £44.85k £53.55k £101.95k £98.31k £81.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £29.83k £23.00k £23.63k £39.00k