ONE 17 DESIGN CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Numerous grants, items and services have been provided to charities, organisations and individuals who meet the required criteria as set out in the charities incorporation document.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK ANDREW LEE BA HONSDIP | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jonathan Paul Budd | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Janet Heather Pattison | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
CAROLINE KAYE LEE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.54k | £17.00k | £21.07k | £22.89k | £22.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.16k | £15.78k | £22.46k | £23.16k | £22.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 2 DECEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
THE FOLLOWING OBJECTS ARE ESTABLISHED FOR THE PUBLIC BENEFIT WITH PRIORITY GIVEN TO PEOPLE WHO LIVE WITHIN THE WEST YORKSHIRE LOCALITY. 1) THE RELIEF OF PEOPLE IN NEED BR REASON OF AGE (YOUNG AND OLD) ILL HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL OR OTHER SOCIAL OR ECONOMIC DISADVANTAGE BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO RELIEVE NEED, AND 2) TO ADVANCE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING AND PROVIDING SUBSISTENCE TOWARDS THE TRAVEL COSTS OF SCHOOL TRIPS) OF PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 YEARS IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
WEST YORKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O ONE 17 DESIGN
THE DYEHOUSE
ARMITAGE BRIDGE
HUDDERSFIELD
HD4 7PD
- Ffôn:
- 01484668000
- E-bost:
- carolinelee@one17design.com
- Gwefan:
-
one17design.com/charity
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window