MARANATHA CARE CHILDREN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MARANATHA CARE CHILDREN IS A NON-PROFIT CHARITY AIMING TO HELP SOUTH AFRICAN CHILDREN BY OFFERING DEVELOPMENT IN EDUCATION AND LIFE SKILLS, PROVIDING SUITABLE HOME ENVIRONMENTS AND SAFEGUARDING THE FUTURES OF THOSE IN CARE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- De Affrica
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 2010: Cofrestrwyd
- MCC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARRISON DAX NASH | Cadeirydd |
|
|
|||||
EMMA CHARLOTTE SCOTT | Ymddiriedolwr | 14 December 2018 |
|
|
||||
Helen Soliman | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|
||||
KATHRYN ELAINE NASH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.85k | £10.91k | £17.57k | £13.67k | £12.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.81k | £11.20k | £17.77k | £13.71k | £10.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18/11/2010 as amended on 21 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN CARE IN SOUTH AFRICA FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED. 2. TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. FOR THE PURPOSE OF THESE OBJECTS, 'SOCIALLY EXCLUDED' MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF BEING A MEMBER OF A SOCIALLY AND ECONOMICALLY DEPRIVED COMMUNITY. IN THIS CASE IT INCLUDES ORPHANS, STREET CHILDREN AND OTHER SOUTH AFRICAN CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AT RISK, WHO ARE IN RESIDENTIAL CARE. 3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT SCHOOLS AND EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN SOUTH AFRICA BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES AND EQUIPMENT FOR EDUCATION.4)THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN RURAL COMMUNITIES IN SOUTH AFRICA FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO IMPROVE THE LIVES OF CHILDREN AND FAMILIES RESIDING IN RURAL AREAS.
Maes buddion
SOUTH AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Whiteford Road
Mannamead
Plymouth
PL3 5LX
- Ffôn:
- 07765184878
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window