Hanes ariannol THE ETERNAL SACRED ORDER OF CHERUBIM & SERAPHIM UK PROVINCE LTD

Rhif yr elusen: 1139822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £144.64k £338.98k £342.17k £246.29k £186.59k
Cyfanswm gwariant £96.05k £198.99k £208.99k £209.79k £200.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A