Hanes ariannol MARSH FARM FUTURES
Rhif yr elusen: 1138854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £870.42k | £730.59k | £672.17k | £3.63m | £636.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £611.52k | £647.31k | £601.86k | £631.59k | £872.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £45.63k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £115.63k | £52.96k | £162.19k | £3.00m | £8.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £685.16k | £674.96k | £509.56k | £427.46k | £624.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.64k | £2.68k | £419 | £98 | £3.35k | |
|
Incwm - Arall | £68.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £538.01k | £58.11k | £601.86k | £631.59k | £872.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £589.20k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.10k | £7.68k | £11.25k | £14.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £73.51k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.