ymddiriedolwyr BARNSLEY INDEPENDENT ALZHEIMER'S AND DEMENTIA SUPPORT
Rhif yr elusen: 1140201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Price | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Pamela Ann Oughton | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Neil Wright | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
James Burgess | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
DAVID COUPLAND | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|||||
Anne Ackers | Ymddiriedolwr | 14 January 2015 |
|
|
||||
PETER MOODY | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
|
||||
JAKE ROLLIN | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
|
||||
SUSAN HAUGHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.