ymddiriedolwyr THE TRUSTEES OF ST ALBAN'S SCHOOL
Rhif yr elusen: 1139434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHAMMAD IRFANULAAH KHAN | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||||
WADE EDWARD ASTLE TAYLOR | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||||
CYNTHIA JANE SOMERVILLE | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||||
Philippa Helen Roberts | Ymddiriedolwr | 19 September 2020 |
|
|
||||||
PETER WILLIAM BOULD | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||||
Joanne Lesley Dawson | Ymddiriedolwr | 24 September 2014 |
|
|
||||||
AMANDA MARY CADMAN | Ymddiriedolwr | 25 July 2014 |
|
|||||||
Dr CHRISTOPHER ANDREW SMITH | Ymddiriedolwr | 25 July 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.