ymddiriedolwyr CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY
Rhif yr elusen: 1140762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Edward Taylor CBE | Cadeirydd | 01 August 2021 |
|
|
||||
Dr Giri Shankar MBE | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Kevin Savio Marc Coutinho | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Professor Rachael Elizabeth Langford | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
PETER DUNCAN KENNEDY | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|||||
Dr Iva Gray | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|||||
Fergus Gerard Feeney | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Kellie Louise Beirne | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Dr Clare Frances Glennan | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Rewathi Viswanatham | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
Charlotte Elizabeth Bull | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Natalia-Mia Roach | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
Kirsty Ann Palmer | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||
Roisin Lara Connolly | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Alison Thorne | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
Matthew Tossell | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
Christopher Pilgrim | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Karen Marie Fiagbe | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Paul Matthews | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Menai Peris Owen-Jones | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
John Scott Waddington | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
David Warrender | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
Nick Capaldi OBE | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.