ymddiriedolwyr UNIVERSITY OF BRISTOL STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1139656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOELLE RUMBALL | Cadeirydd | 10 May 2016 |
|
|||||
Varenya Mehrotra | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Lucy Pears | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Shraddha Chaudhary MICL | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Kate Poyner | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Kreeshi Shavdia | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Mia Stevens | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Ella Lovibond | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Linlu Ye | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Gurvin Chopra | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Helen West | Ymddiriedolwr | 23 December 2023 |
|
|
||||
Dr Stephanie Harris | Ymddiriedolwr | 23 December 2023 |
|
|
||||
Sude Capoglu | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Leonardo Coppi | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Bakhtawar Javed | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Lucinda Parr | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.