ymddiriedolwyr AGE CONCERN EAST SUSSEX
Rhif yr elusen: 1139470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carys Williams | Cadeirydd | 08 March 2023 |
|
|
||||
Paula Kirkland | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Russell Shingles | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Laura Mucha | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Martin Burke | Ymddiriedolwr | 16 December 2015 |
|
|
||||
REBECCA HAYWOOD | Ymddiriedolwr | 10 January 2013 |
|
|
||||
SUSAN HAYWARD | Ymddiriedolwr | 10 January 2013 |
|
|
||||
JOHN MERCHANT | Ymddiriedolwr | 09 January 2013 |
|
|
||||
RALPH HENRY CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.