Hanes ariannol BEDAZZLE PROJECTS

Rhif yr elusen: 1140390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £194.94k £195.38k £177.53k £325.42k £363.08k
Cyfanswm gwariant £165.52k £169.60k £194.70k £343.97k £367.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £77.69k £76.51k £146.68k £246.23k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.92k £3.00k £200 £2.00k N/A