MOUNT HANNA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of nursery and primary education in Hanover, Jamaica, Kenya and North West London, in particular burt not exclusively, by supporting families and to provide educational support to the underprivileged in Hanover, Jamaica (in particular), Mount Hanna School, Kenya and North West London
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Brent
- Cenia
- Jamaica
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lloyd Patterson LLB | Cadeirydd |
|
|
|||||
JASMINE JUDE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.61k | £15.37k | £29.17k | £27.79k | £23.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.99k | £21.61k | £29.21k | £27.94k | £23.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 06 Hydref 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 06 Hydref 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 02 Medi 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 31 Mawrth 2021 | 212 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 AUGUST 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 6 JANUARY 2011
Gwrthrychau elusennol
A) THE ADVANCEMENT OF NURSERY AND PRIMARY EDUCATION IN HANOVER, JAMAICA, KENYA AND NORTH WEST LONDON, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY SUPPORTING FAMILIES AND TO PROVIDE EDUCATIONAL SUPPORT TO THE UNDERPRIVILEGED IN HANOVER, JAMAICA (IN PARTICULAR), MOUNT HANNA SCHOOL, KENYA AND NORTH WEST LONDON ENGLAND B) OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY IN THE ABOVE STATED LOCATIONS
Maes buddion
HANOVER, JAMAICA, KENYA AND NORTH WEST LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bertie Road Resource Centre
BERTIE ROAD
WILLESDEN
LONDON
NW10 2LH
- Ffôn:
- 0208 459 1557
- E-bost:
- info@mounthanna.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window