Hanes ariannol CORBY CUBE THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 1139035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 29/03/2020 | 28/03/2021 | 28/03/2022 | 26/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £1.25m | £724.41k | £989.59k | £1.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £1.32m | £664.51k | £920.22k | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £438.31k | £440.28k | £672.82k | £501.48k | £511.84k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £518.56k | £655.21k | £714.79k | £629.61k | £585.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £89.54k | £92.97k | £0 | £58.69k | £104.48k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £458.27k | £454.77k | £1.95k | £285.35k | £566.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £143.75k | £45.24k | £7.67k | £15.94k | £19.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.19m | £601.54k | £805.08k | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £161.25k | £130.86k | £62.97k | £115.14k | £132.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.76k | £29.76k | £25.29k | £20.85k | £27.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.