Hanes ariannol NORTHAMPTONSHIRE ARTS MANAGEMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1139034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 29/03/2020 | 28/03/2021 | 28/03/2022 | 26/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.07m | £11.54m | £6.20m | £10.46m | £10.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.05m | £12.72m | £5.34m | £10.45m | £12.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.62m | £1.76m | £5.86m | £3.30m | £1.79m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.83m | £2.15m | £6.04m | £3.62m | £1.98m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.16m | £1.14m | £4.16k | £711.90k | £1.07m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.61m | £7.86m | £94.85k | £5.79m | £7.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £468.70k | £390.12k | £62.29k | £332.13k | £209.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.82m | £11.63m | £4.88m | £9.56m | £10.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.18m | £1.09m | £459.38k | £893.00k | £1.33m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £122.48k | £122.48k | £116.48k | £90.64k | £116.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £50.00k | £0 | £30 | £60 | £73 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.