ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF THE LEEDS CITY MUSEUMS
Rhif yr elusen: 501376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN LUXTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Elizabeth Ann Lightman | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
ARTHUR DUCE | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
Brian Michael Selby | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
John Harris | Ymddiriedolwr | 02 April 2018 |
|
|
||||
DOUGLAS ROBINSON | Ymddiriedolwr | 08 August 2013 |
|
|||||
MAHDI EL-HASSANI | Ymddiriedolwr | 03 March 2011 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Nash | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELAINE EVELYN SYKES-AUSTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA SYKES-AUSTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.