Hanes ariannol THE SAFERA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1138949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67m | £413.12k | £483.95k | £263.61k | £310.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £338.57k | £1.30m | £607.28k | £1.26m | £437.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.00m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £667.86k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £551 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £180.28k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £158.29k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.10k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £148.18k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £158.29k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.