Hanes ariannol LAUREN HOARE AND ROSIE HOWIS TEENAGER AND YOUNG PERSONS CANCER FUND (LARF CORNWALL)

Rhif yr elusen: 1139337
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £34.25k £16.21k £8.29k £18.35k £7.38k
Cyfanswm gwariant £7.44k £25.19k £24.71k £25.61k £31.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A