Hanes ariannol INTERNATIONAL ROAD ASSESSMENT PROGRAMME
Rhif yr elusen: 1140357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.19m | £1.74m | £2.27m | £2.22m | £3.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.14m | £1.79m | £2.05m | £2.33m | £3.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £17.38k | £148.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.43m | £1.08m | £1.31m | £1.27m | £1.46m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.32k | £17.17k | £483.73k | £410.95k | £657.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £741.92k | £642.79k | £453.61k | £502.36k | £1.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £5.33k | £3.06k | £26.01k | £35.75k | £177.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.14m | £1.79m | £1.74m | £2.04m | £2.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £440.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £8.25k | £12.20k | £13.40k | £14.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.63k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £309.94k | £285.41k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.