Hanes ariannol BFCVDFF LIMITED
Rhif yr elusen: 1139079
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £676.88k | £1.06m | £1.44m | £1.37m | £1.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £682.47k | £755.36k | £878.50k | £958.33k | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £676.17k | £1.06m | £1.44m | £1.36m | £1.06m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £715 | £407 | £1.16k | £3.84k | £6.59k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £494.51k | £755.36k | £878.50k | £958.33k | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £161.23k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.91k | £0 | £0 | £39.92k | £4.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £790.50k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £15.82k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.