RESCUE REMEDIES DOG RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rescue Remedies currently saves in excess of 300 dogs per annum. These dogs are on the euthanasia lists within local authority pounds throughout England and Wales. We accept those whose lives are in imminent danger. All dogs are medically examined, spayed, neutered vaccinated and microchipped in preparation prior to homing. We pay private boarding kennels for our dogs until their home is found.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 November 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
160 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 2010: Cofrestrwyd
- STAFFIE RESCUE, TERRIER RESCUE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA DA COSTA | Cadeirydd | 12 December 2010 |
|
|
||||
Cora McLaren | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Colin Brian Biggs | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/11/2019 | 01/11/2020 | 01/11/2021 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £307.25k | £216.00k | £158.00k | £285.01k | £264.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £262.32k | £251.67k | £214.93k | £217.51k | £247.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2022 | 01 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2022 | 01 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2021 | 07 Rhagfyr 2022 | 97 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2021 | 07 Rhagfyr 2022 | 97 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2020 | 24 Hydref 2021 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2020 | 24 Hydref 2021 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2019 | 27 Medi 2020 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2019 | 27 Medi 2020 | 26 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 OCTOBER 2010 as amended on 18 Oct 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS, PARTICULARLY DOGS, BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE, AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Caring4canines
Hathersham Lane
Smallfield
Horley
Surrey
RH6 9JG
- Ffôn:
- 07794 362712
- E-bost:
- enquiries@rescueremedies.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window