Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE DENBIGHSHIRE INFIRMARY

Rhif yr elusen: 501393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.56k £1.34k £764 £7.64k £14.82k
Cyfanswm gwariant £8.72k £2.89k £71.81k £78.40k £18.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A