Hanes ariannol NORTH LONDON MIKVAH LIMITED

Rhif yr elusen: 1139338
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 618 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2017 31/10/2018 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021
Cyfanswm Incwm Gros £5.56k £9.46k £9.36k £23.02k £7.79k
Cyfanswm gwariant £36.47k £39.76k £39.75k £24.80k £13.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A