THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST SEBASTIAN, WOKINGHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St. Sebastian's Church mission statement states that 'we believe God is calling us as a church to be a beacon in the community, to lead people to Jesus Christ and to help them grow in Him. ?A city set on a hill cannot be hidden? (Matthew 5:14)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £475 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
62 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Wokingham
Llywodraethu
- 19 Ionawr 2011: Previously excepted registration
- ST SEBASTIAN'S PCC, WOKINGHAM (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickey Simpson-Gray | Cadeirydd | 10 May 2023 |
|
|
||||
Nigel James Wickens | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Ian Donald Mackenzie | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
David Metson | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|||||
Christopher John Bull | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Wendy Lorraine Wickens | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Paul John Morrison | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Robert Murray Foulds | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Mary Beatrice Unwin | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
David Paul Smart | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Nigel Birch | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
JOHN RICHARD CONGRAM | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Suman Raj Shrestha | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
JANET FRANCES ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £184.54k | £166.24k | £144.84k | £147.73k | £176.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £181.74k | £162.74k | £176.37k | £172.42k | £175.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £475 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Tachwedd 2020 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Tachwedd 2020 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Sebastians Parish Centre
Nine Mile Ride
WOKINGHAM
RG40 3AT
- Ffôn:
- 01344761050
- E-bost:
- office@stsebastians.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window