UNIVERSITY OF ESSEX STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1140278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Taking care of the educational and social aspects of students life at the University of Essex. Working with local and regional groups to promote the excellent volunteering work that students carry out. encouraging health and well being through the coordination of a number of sporting and recreational activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • UOESU (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lily-May Eileen Cameron Cadeirydd 12 October 2021
Dim ar gofnod
Simran Kshirsagar Ymddiriedolwr 23 January 2025
Dim ar gofnod
Sarah Adenaike Ymddiriedolwr 23 January 2025
Dim ar gofnod
Abdulaziz Shaikh Ymddiriedolwr 23 January 2025
Dim ar gofnod
Alexander Christopher Davison Ymddiriedolwr 23 January 2025
Dim ar gofnod
Luca Stuart Gugolz Ymddiriedolwr 23 January 2025
Dim ar gofnod
Benjamin Louie Bragg Ymddiriedolwr 23 January 2025
Dim ar gofnod
Yury Karutin Ymddiriedolwr 01 August 2024
Dim ar gofnod
Guilherme Banari Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Ian Lau Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Susannah Eiden Ymddiriedolwr 08 January 2024
Dim ar gofnod
Charlotte Turnbull Ymddiriedolwr 01 August 2023
Dim ar gofnod
Oluwanifemi Oluwadamilola Wilson-Adu Ymddiriedolwr 01 July 2023
Dim ar gofnod
Joseph William Holmes Ymddiriedolwr 01 July 2023
Dim ar gofnod
Marium Masroor Ymddiriedolwr 01 July 2023
Dim ar gofnod
Chantel Louise Le Carpentier Ymddiriedolwr 01 November 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.74m £8.29m £5.08m £7.86m £8.77m
Cyfanswm gwariant £10.33m £7.80m £4.99m £8.41m £8.41m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £606.52k £715.08k £18.08k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.72m £3.27m £3.78m £3.04m £3.28m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £34.29k £27.64k £11.59k £20.43k £25.62k
Incwm - Weithgareddau elusennol £6.95m £4.97m £1.19m £4.74m £5.43m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £303 £146 £0 £21 £19.61k
Incwm - Arall £45.16k £29.41k £101.41k £58.89k £6.18k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £10.33m £7.80m £4.98m £8.41m £8.40m
Gwariant - Ar godi arian £868 £334 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £44.44k £36.54k £38.30k £46.84k £54.61k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £8.17k £3.33k £6.56k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Asedau hunan ddefnydd £314.96k £364.91k £261.57k £369.21k £417.20k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £1.94m £1.64m £1.85m £2.11m £2.21m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£1.05m -£566.72k -£539.01k -£1.01m -£847.62k
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.10m £835.09k £879.73k £1.33m £1.28m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 25 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 25 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 12 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 12 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 31 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 31 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 08 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 08 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 27 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 27 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
UNIVERSITY OF ESSEX STUDENTS'UNION
WIVENHOE PARK
COLCHESTER
CO4 3SQ
Ffôn:
01206863211
E-bost:
su@essex.ac.uk