Hanes ariannol THE ANNABELLE ROSE FOUNDATION FOR SPINAL MUSCULAR ATROPHY
Rhif yr elusen: 1139272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (78 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.04k | £96.92k | £24.72k | £45.54k | £45.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.19k | £93.04k | £23.81k | £41.84k | £48.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.