Hanes ariannol EVERY LIFE INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1139406
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £272.26k £280.21k £241.83k £391.59k £715.50k
Cyfanswm gwariant £283.72k £252.44k £265.63k £315.91k £413.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £1.94k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £715.22k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £282
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £413.10k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £42
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £5.25k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £217.25k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0