GO COMMANDO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist the families of serving and veteran Royal Marines when the need arises. Our children's nursery project, The Brambles, is the main focus of our fundraising at present and will offer places to the children of serving Royal Marines as well as the wider community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Wayne Blackman | Ymddiriedolwr | 02 February 2020 |
|
|
||||
Laura Winter | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
Claire Elizabeth Warner-Blackman | Ymddiriedolwr | 18 August 2016 |
|
|
||||
PETER BERKS | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|
||||
LIZ LATHAM | Ymddiriedolwr | 07 September 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.32k | £6.06k | £6.36k | £2.91k | £18 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.48k | £4.57k | £8.52k | £6.53k | £126 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 10 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 30 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22/11/2010 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 02/11/2011
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") (I) TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION AND MILITARY EFFICIENCY BY THE SUPPORT AND RELIEF OF FAMILIES AND DEPENDANTS OF SERVING PERSONNEL OF THE ROYAL MARINES THROUGH SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME THINK FIT. IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) SUPPORTING THE DEPENDANT FAMILIES WHEN ROYAL MARINES ARE DEPLOYED ON OPERATIONS OR EXERCISE. (B) PROVIDING FACILITIES, EQUIPMENT OR SERVICES TO AMELIORATE THE MORE DIFFICULT CIRCUMSTANCES THAT ROYAL MARINE’S FAMILIES ENCOUNTER BY VIRTUE OF BEING AWAY FROM THEIR HOMES, OFTEN WITHOUT A PARTNER. (II) TO PROVIDE RELIEF TO SERVING AND FORMER SERVING MEMBERS OF THE ROYAL MARINES AND THEIR WIDOWS, FAMILIES AND OTHER DEPENDANTS WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Brambles Day Nursery
Pen Elm Hill
Pen Elm
Norton Fitzwarren
TAUNTON
TA2 6PE
- Ffôn:
- 01823 259903
- E-bost:
- info@gocommando.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window