VOLUNTEER STUDIO

Rhif yr elusen: 1140741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Volunteer Studio works to help people create better urban environments, spaces and communities. Our recent activities include an architecture and civic engagement partnership with Poiana Iui Iocan in Romania and Create Play Bulgaria; the construction of a integrated disabled children's playground.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rwmania

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HUAN RIMINGTON Ymddiriedolwr 01 January 2011
Dim ar gofnod
HANNAH MARTIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROSEMARY SUSAN EVERED Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 30 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 07 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 16 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 12 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 04 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
26 ST. BERNARDS ROAD
SOLIHULL
B92 7BB
Ffôn:
07515024636
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael