Hanes ariannol HESWALL HALL COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1140612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £231.72k £180.80k £67.35k £221.64k £169.78k
Cyfanswm gwariant £228.38k £204.00k £182.43k £259.25k £197.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £42.14k £40.35k N/A N/A