Ymddiriedolwyr HESWALL HALL COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1140612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Karen Anne Griffith Cadeirydd 26 August 2015
Dim ar gofnod
Julia Firth Ymddiriedolwr 15 April 2025
Dim ar gofnod
Dawn Lesley Cheatham Ymddiriedolwr 15 April 2025
Dim ar gofnod
Joanna Mary McCawley Ymddiriedolwr 29 November 2024
Dim ar gofnod
Anthony Franklin Marks Ymddiriedolwr 16 July 2024
Dim ar gofnod
Sara Ann Cannon Ymddiriedolwr 16 January 2023
Dim ar gofnod
Susan Jane Ellis Ymddiriedolwr 20 November 2019
Dim ar gofnod
Barbara Lesley Mather Ymddiriedolwr 16 April 2014
Dim ar gofnod