MOHAMMADI TRUST BIRMINGHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main objective of Trust is to advance the Islamic Religion in Birmingham for the benefit of the Public. The Trust also achieves the objective by establishing Mosques, Prayers and Islamic Education. The Trust also works to prevent or relief of poverty by provision of services, support and advice which the could not otherwise afford through lack of means through fund raising.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMMED IBRAHIM | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MOHAMMED ABDUL HADI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMED SULEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMED ASLAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GUL BAHAR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £156.31k | £121.38k | £276.68k | £212.79k | £152.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £166.42k | £52.87k | £44.37k | £44.04k | £68.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.58k | £4.36k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 FEBRUARY 2011.
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION IN BIRMINGHAM FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OF ISLAM AND THE BELIEF IN ISLAM LA ILAHA IL-ALLAH MOHAMMED AR RASUL ALLAH AND THE BELIEF THAT THE MAIN SPRINGS OF ISLAMIC TEACHINGS ARE THE "QUR'AN", THE BOOK REVEALED BY ALLAH AND THE "SUNNAH" OF THE PROPHET MUHAMMAD (PEACE AND BLESSINGS OF ALLAH BE UPON HIM). B). THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF SERVICES, SUPPORT AND ADVICE WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS. C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF LANGUAGE CLASSES.
Maes buddion
BIRMINGHAM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24-36 HARTOPP ROAD
SALTLEY
BIRMINGHAM
B8 1TE
- Ffôn:
- 01213287773
- E-bost:
- maqsood.ahmed@live.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window