BOURNEMOUTH-POOLE ORTHODOX CHRISTIAN FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides a place of worship for an Orthodox Christian parish. Cares for and raises funds to repair an ecclesiastical building of architectural merit. Rents out the church hall for use by local organisations. Provides a venue for the performance of classical music. Helps to integrate Orthodox Christians from abroad into British society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Bournemouth
- Poole
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Conor Paul Ambrose | Ymddiriedolwr | 02 June 2018 |
|
|
||||
GEORGHIOS KYPRIANOU | Ymddiriedolwr | 14 October 2016 |
|
|
||||
Rev CHARLES LEONARD CHRYSOSTOM MACDONNELL BA PGCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILBERT MEAL DC DOCTOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/12/2019 | 01/12/2020 | 01/12/2021 | 01/12/2022 | 01/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.21k | £182.69k | £70.25k | £55.55k | £58.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.05k | £42.95k | £122.04k | £42.82k | £61.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Rhagfyr 2022 | 13 Awst 2024 | 317 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Rhagfyr 2022 | 13 Awst 2024 | 317 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Rhagfyr 2020 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Rhagfyr 2020 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Rhagfyr 2019 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Rhagfyr 2019 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 OCTOBER 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 6 JANUARY 2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 13 JANUARY 2011
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE ORTHODOX CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SEE FIT; (B) THE ADVANCEMENT OF THE ARTS, CULTURE OR HERITAGE BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SEE FIT; (C) THE PRESERVATION AND MAINTENANCE OF THE FORMER ST. OSMUND'S CHURCH BUILDING AS A PLACE OF ARCHITECTURAL AND ARTISTIC MERIT FOR THE PUBLIC BENEFIT; (D) THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT AMONG PEOPLE WHO ARE ORTHODOX CHRISTIAN IMMIGRANTS AND WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC POSITION BY THE PROVISION OF SUCH ASSISTANCE/SERVICES AS THE TRUSTEES SEE FIT; (A) THE PROMOTION OF RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING AND RESPECT OF THE BELIEFS AND PRACTICES OF DIFFERENT RELIGIOUS; (F) THE PROMOTION OF RACIAL HARMONY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN DIFFERENT RACIAL GROUPS AND WORKING TOWARDS THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE. THESE ARE ITS CHARITABLE PURPOSES FOR THE PURPOSES OF THE 2006 ACT. FOR AS LONG AS THE COMPANY IS A CHARITY, ITS PURPOSES MAY ONLY BE ALTERED WITH THE PRIOR CONSENT OF THE CHARITY COMMISSION AND IN ACCORDANCE WITH ANY CONDITIONS ATTACHED TO SUCH CONSENT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 COVENTRY CLOSE
CORFE MULLEN
WIMBORNE
BH21 3UP
- Ffôn:
- 01202602628
- E-bost:
- fr.chrysostom@gmx.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window