REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD GRACE CHAPEL CHESTERFIELD

Rhif yr elusen: 1140405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Aims & Activities. Communicating the life changing message of Jesus Christ and therefore carry out initiatives to address the needs of the socially and economically disadvantaged in the community such as a Soup Kitchen and Laundry/shower services for the homeless, a friendship cafe for the lonely, Singing & Art groups, Mental health wellbeing Forums and Widow's forum & promoting local festivals.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023

Cyfanswm incwm: £107,382
Cyfanswm gwariant: £77,866

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Gorffennaf 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1138276 REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD ("RCCG") NEW LIFE...
  • 14 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • GRACE CHAPEL CHESTERFIELD RCCG (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
OLUSEGUN OLUMAYOKUN EMMANUEL Cadeirydd 12 July 2013
REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD (CRA) ERDINGTON, BIRMINGHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Vesta Thompson Ymddiriedolwr 01 November 2018
Dim ar gofnod
RICHARD DAVID HARKER Ymddiriedolwr 01 November 2018
Dim ar gofnod
OLUTOYIN TAIWO Ymddiriedolwr 31 October 2014
Dim ar gofnod
Dr OYEWOLE SALAKO Ymddiriedolwr 01 July 2014
Dim ar gofnod
OBED NORTU Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
FAITH OKHUOYA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £91.80k £107.79k £132.48k £97.56k £107.38k
Cyfanswm gwariant £86.07k £86.93k £98.64k £97.85k £77.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 17 Medi 2024 17 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 17 Medi 2024 17 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 16 Ebrill 2024 229 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 16 Ebrill 2024 229 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 31 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 31 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 08 Medi 2021 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 08 Medi 2021 8 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 20 Hydref 2020 50 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 20 Hydref 2020 50 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
89 NEW SQUARE
CHESTERFIELD
DERBYSHIRE
S40 1PH
Ffôn:
01246555705