Hanes ariannol AGE UK STOCKPORT
Rhif yr elusen: 1139547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.51m | £1.63m | £1.73m | £1.23m | £2.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.69m | £1.71m | £1.59m | £1.61m | £1.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.14m | £1.06m | £1.19m | £867.51k | £1.53m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £139.28k | £67.77k | £70.27k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.10k | £56.65k | £108.65k | £25.84k | £87.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £213.04k | £295.43k | £303.39k | £212.41k | £211.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.27m | £1.26m | £1.30m | £983.84k | £1.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.95k | £18.25k | £19.57k | £11.34k | £1.59k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £16.10k | £0 | £108.65k | £25.84k | £87.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £1.51m | £1.39m | £1.42m | £1.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £210.26k | £202.25k | £194.23k | £182.82k | £194.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.