PURBECK ART WEEKS FESTIVAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The PAW Festival aims to encourage appreciation of the arts across the Isle of Purbeck, Dorset area by staging a wide range of performances and art exhibitions. It encourages and promotes artists who live or work in Purbeck . We want to encourage younger people, support emerging artists, be adventurous and stimulate as well as inform as wide an audience as possible.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dorset
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- PAW FESTIVAL (Enw gwaith)
- PURBECK ART WEEKS FESTIVAL LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Frances Heath | Cadeirydd | 19 October 2014 |
|
|
||||
Sheila Elizabeth Marsh | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
Debbie Evans | Ymddiriedolwr | 21 January 2024 |
|
|
||||
Nicholas John Salt | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|||||
Emma-Louise Grinsted | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
Emma Charlotte Ormond | Ymddiriedolwr | 19 October 2014 |
|
|
||||
JOAN EVELYN INGARFIELD | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.54k | £34.34k | £54.40k | £85.21k | £71.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.55k | £44.85k | £48.79k | £68.96k | £63.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 09 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 09 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 03 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 03 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 14 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 14 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION CONVERSION DATED 24 JAN 2025
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING MAINTAINING IMPROVING AND ADVANCING EDUCATION WITHIN THE COMMUNITY AT LARGE AND PARTICULARLY IN THE PURBECK DISTRICT COUNCIL AREA BY THE PROMOTION PRODUCTION PERFORMANCE AND ENCOURAGEMENT OF THE ARTS INCLUDING THE ARTS OF DEBATING, DRAMA, DANCE, CINEMATOGRAPHY, COMPUTER GRAPHICS, MUSIC, SINGING, LITERATURE, SCULPTURE, PAINTING, PHOTOGRAPHY.
Maes buddion
PURBECK DISTRICT COUNCIL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RED ROOF BARN
COOMBE KEYNES
WAREHAM
DORSET
BH20 5HJ
- Ffôn:
- 07789203072
- E-bost:
- info@purbeckartweeks.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window