THE LEON HEART FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity activities consist of raising funds to support children and families who attend the Paediatric Cardiology Department of the University Hospital of Wales.The charity provides grants for hospital expenses to help parents and young people with cardiac related illnesses. It aims to create the Leon Montanari family support room at the Paediatric Cardiology department.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru
Llywodraethu
- 03 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE ANNE CRIDLAND | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sheranie Eleri Morris | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
DAVID THOMAS | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
NADINE THOMAS | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
PHILIP DALEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
JOHN DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KERRY BOWDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EMMA JAYNE CUNNINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.29k | £6.03k | £15.21k | £15.38k | £13.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.61k | £9.75k | £7.80k | £17.08k | £11.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Tachwedd 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11/10/2010 AS AMENDED ON 27/01/2011 AS AMENDED ON 04/11/2013
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS OF CHILDREN AND THEIR FAMILIES WHO ATTEND THE PAEDIATRIC CARDIOLOGY DEPARTMENT OF WALES BY THE PROVISION OF SMALL GRANTS TO HELP PARENTS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH CARDIAC RELATED ILLNESSES WITH HOSPITAL EXPENSES, CREATING AND SUPPORTING THE LEON MONTANARI FAMILY SUPPORT ROOM WHERE FAMILIES CAN HAVE A QUIET SPACE TO RELAX OFF THE WARD IN THE PAEDIATRIC CARDIOLOGY DEPARTMENT OF THE UNIVERSITY HOSPITAL OF WALES AND ASSISTING IN PLACING SMALL PIECES OF MEDICAL EQUIPMENT IN THE HOME FOR CHILDREN WITH COMPLEX NEEDS DUE TO CARDIAC RELATED ILLNESSES WHEN THE NHS IS UNABLE TO PROVIDE THE FUNDING. THE RELIEF OF SICKNESS OF CHILDREN AND THEIR FAMILIES WHO ATTEND THE SPECIAL CARE BABY UNIT, SINGLETON HOSPITAL SWANSEA BY THE PROVISION OF SMALL GRANTS TO HELP PARENTS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH HOSPITAL EXPENSES AND ASSISTING IN PLACING SMALL PIECES OF MEDICAL EQUIPMENT IN THE HOME FOR CHILDREN WITH COMPLEX NEEDS WHEN THE NHS IS UNABLE TO PROVIDE THE FUNDING. TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE AND THE PROMOTION OF THE WELLBEING OF DISABLED CHILDREN OR CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES OR CHILDREN WITH ACUTE AND/OR CHRONIC ILLNESSES THROUGH THE PROVISION OF SMALL CAPITAL GRANTS TO CHARITIES IN SOUTH WALES. TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE AND THE PROMOTION OF THE WELLBEING OF DISABLED CHILDREN OR CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES OR CHILDREN WITH ACUTE AND/OR CHRONIC ILLNESSES THROUGH THE PROVISION OF SMALL CAPITAL GRANTS.
Maes buddion
WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Grove Road
Clydach
SWANSEA
SA6 5JW
- Ffôn:
- 07791626075
- E-bost:
- JULIE.MONTANARI@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window