ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MERSTHAM
Rhif yr elusen: 1139490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Mary Buchanan | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
GLYNIS CLAIRE BEAZLEY | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|||||
Robert Prentice | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Judith Hilary Hanson | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Ann Beirne | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
Jill Diane Gunn | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||
Simon Beirne | Ymddiriedolwr | 07 December 2014 |
|
|
||||
DANIEL ARTHUR HOPCROFT | Ymddiriedolwr | 23 April 2014 |
|
|
||||
JOHN TURNER | Ymddiriedolwr | 02 March 2014 |
|
|
||||
CHRISTIANA AGWUEGBO | Ymddiriedolwr | 02 March 2014 |
|
|
||||
CHRIS GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LIBBY GREEN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.