CALVARY CHAPEL YORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CHURCH SERVICES: SUN. AM; SUN EVENING. MUMS & TOTS MEET ON WED. MORNINGS; WOMEN MEET FRI. MORNINGS & YOUTH THUR. EVENINGS. WE ORGANISE EVENTS FOR STUDENTS, FAMILIES, SENIOR CITIZENS, WOMEN & MEN. MONTHLY EVENTS FOR PRISONERS IN EVERTHORPE, WOLDS & PRISONS. OUR BIBLE COLLEGE RUNS TWO 15 WEEK RESIDENTIAL SEMESTERS PER YEAR. STUDENTS SERVE IN THE COMMUNITY IN VARIOUS WAYS INCLUDING PRISON VISITING.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Barnet
- Caerdydd
- Cumbria
- Dinas Bryste
- Dinas Caerefrog
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Dyfnaint
- Swydd Nottingham
- Swydd Rydychen
- Cyprus
- Gogledd Iwerddon
- Gwlad Belg
- Mauritius
- Norwy
- Sbaen
- Tsieina
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 07 Gorffennaf 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1067047 CALVARY CHAPEL YORK
- 26 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID SCOTT SYLVESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN DONALD BRODERSEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £560.92k | £358.10k | £270.82k | £405.91k | £339.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £424.79k | £292.52k | £482.23k | £415.64k | £451.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £6.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £327.47k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £126.08k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £89.25k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £18.10k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £279.77k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £97.85k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.53k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £47.17k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 17 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 17 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 OCTOBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH
Maes buddion
NOT DEFINED IN NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Calvary Chapel
1 Barbican Road
YORK
YO10 5AA
- Ffôn:
- 01904410655
- E-bost:
- church@calvarychapelyork.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window