DONCASTER SCOPE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2004
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Pobl Ag Anableddau
- Doncaster
Llywodraethu
- 02 Mawrth 1972: Cofrestrwyd
- 06 Hydref 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- DONCASTER AND DISTRICT SPASTICS SOCIETY (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £421 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 22 Tachwedd 2005 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 JANUARY 1972 AS AMENDED 25 NOVEMBER 1992 AND 21 NOVEMBER 1994
Gwrthrychau elusennol
A. TO PROVIDE, CAUSE TO BE PROVIDED OR ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR THE TREATMENT, EDUCATION, TRAINING AND WELFARE OF SPASTICS (WHICH EXPRESSION SHALL MEAN AND INCLUDE PERSONS SUFFERING FROM ANY FORM OF CEREBRAL PALSY). (FOR FURTHER DETAILS SEE CONSTITUTION)
Maes buddion
NOT DEFINED-IN PRACTICE DONCASTER AND DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window