Hanes ariannol VISION FOR A NATION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1140123
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.95m | £847.47k | £947.26k | £1.35m | £317.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £816.55k | £742.55k | £955.91k | £1.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £8.11k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.15m | £551.10k | £669.55k | £974.22k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £804.12k | £294.99k | £275.46k | £361.91k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.39k | £2.25k | £3.14k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £184 | £0 | £0 | £8.11k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.66m | £792.90k | £733.80k | £952.64k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.14k | £23.64k | £8.76k | £3.27k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £49.69k | £5.52k | £17.37k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.