VISION FOR A NATION FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of health and relief of those in need by reason of age, ill-health, disability, financial hardship or other disadvantage,for the benefit of the public, in particular but without limitation by means of the provision, including via fund-raising, of low cost eye glasses or other optical aids to such persons in low- and middle-income countries worldwide, at an affordable cost.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Llundain Fwyaf
- Ghana
- Rwanda
Llywodraethu
- 11 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1081695 VISION ACTION
- 31 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
- 11 Mai 2023: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- VFAN (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.95m | £847.47k | £947.26k | £1.35m | £317.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £816.55k | £742.55k | £955.91k | £1.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £8.11k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.15m | £551.10k | £669.55k | £974.22k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £804.12k | £294.99k | £275.46k | £361.91k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.39k | £2.25k | £3.14k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £184 | £0 | £0 | £8.11k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.66m | £792.90k | £733.80k | £952.64k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.14k | £23.64k | £8.76k | £3.27k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £49.69k | £5.52k | £17.37k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 NOVEMBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE, IN EITHER CASE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION BY MEANS OF THE PROVISION OF LOW COST EYE GLASSES OR OTHER OPTICAL AIDS TO SUCH PERSONS IN LOW AND MIDDLE INCOME COUNTRIES WORLDWIDE, AT A COST AFFORDABLE TO SUCH PERSONS.
Maes buddion
WORLDWIDE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window