Hanes ariannol TANGLED FEET LIMITED
Rhif yr elusen: 1143406
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £379.75k | £352.01k | £355.72k | £529.49k | £537.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £342.98k | £324.85k | £264.40k | £493.61k | £541.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £22.74k | £26.99k | N/A | N/A | £14.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | £2.15k | £5.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £330.46k | £274.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £170.48k | £227.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £28.55k | £35.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £485.95k | £528.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £7.66k | £12.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £3.39k | £3.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.