Hanes ariannol Koala North West
Rhif yr elusen: 1139517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £503.43k | £632.13k | £1.25m | £1.09m | £1.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £475.22k | £611.82k | £965.61k | £1.01m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £140.17k | £205.78k | £177.60k | £205.78k | £472.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.33k | £375.44k | £372.20k | £527.02k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £308.03k | £411.72k | £987.48k | £732.52k | £1.23m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £75.11k | £108.95k | £39.55k | £132.12k | £152.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £120.27k | £111.44k | £206.83k | £216.91k | £311.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22 | £20 | £6 | £16 | £2.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £18.56k | £3.45k | £13.94k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £402.55k | £493.09k | £865.44k | £898.78k | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £72.67k | £118.41k | £100.16k | £107.85k | £127.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.12k | £0 | £29.08k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £252.99k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £320 | £9 | £338 | £480 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.