Hanes ariannol BEIS YAAKOV GIRLS SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1140161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £897.86k | £604.03k | £656.15k | £699.43k | £716.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £727.20k | £622.78k | £721.11k | £707.05k | £788.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £97.24k | £149.70k | £62.86k | £95.17k | £150.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £567.48k | £297.52k | £289.75k | £305.84k | £295.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £330.38k | £306.51k | £366.39k | £393.59k | £420.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £660.14k | £616.19k | £712.70k | £703.88k | £771.70k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £67.06k | £6.59k | £8.41k | £3.17k | £16.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.92k | £3.49k | £3.80k | £3.83k | £4.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £16.59k | £0 | £26.46k | £25.42k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.