Hanes ariannol NORTHERN PRIDE EVENTS LIMITED

Rhif yr elusen: 1141053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 29/01/2022 29/01/2023 29/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £324.69k £100.70k £98.04k £283.37k £367.68k
Cyfanswm gwariant £287.49k £69.40k £109.64k £348.70k £369.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £33.00k £42.60k £30.00k £30.00k £105.05k