Hanes ariannol GUILDFORD SHAKESPEARE COMPANY TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1139526
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £446.91k | £484.76k | £467.44k | £498.90k | £472.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £520.26k | £549.27k | £359.28k | £537.86k | £754.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.08k | N/A | N/A | £43.50k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.