ARMY SAILING ASSOCIATION - THORNEY ISLAND SAILING CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(1) To "promote the efficiency of the armed forces of the Crown" by providing facilities for the sport of sailing. (2) To provide community participation in healthy recreation by providing facilities for the sport of sailing. (3) To advance the education and training, in particular for young people, by providing facilities for the sport of sailing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
300 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
Llywodraethu
- 10 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
- ASA - TISC (Enw gwaith)
- THORNEY ISLAND SAILING CLUB (Enw gwaith)
- THORNEY SAILING CLUB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Robert Dunn | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Christina Susan Robinson | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Dr Giles Eric Tewkesbury MBE | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Dr Nicholas Jones | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Nigel Harley | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Simon Hempsell | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Dr Julia Charlotte Wilkinson | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Roger Smith | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
EMMA DUNN | Ymddiriedolwr | 19 November 2016 |
|
|
||||
Dr David Andrew Desgrand | Ymddiriedolwr | 19 November 2016 |
|
|
||||
Travers Rudd | Ymddiriedolwr | 09 July 2016 |
|
|
||||
Edward Nigel Baylis | Ymddiriedolwr | 14 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.26k | £119.62k | £148.41k | £174.48k | £174.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.79k | £130.70k | £117.68k | £181.35k | £166.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.44k | £11.99k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION 04 DEC 2010
Gwrthrychau elusennol
(1) TO "PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ARMED FORCES OF THE CROWN" BY PROVIDING FACILITIES FOR THE SPORT OF SAILING. (2) TO PROVIDE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR THE SPORT OF SAILING. (3) TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING, IN PARTICULAR FOR YOUNG PEOPLE, BY PROVIDING FACILITIES FOR THE SPORT OF SAILING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Thorney Island Sailing Club
Church Road
Thorney Island
EMSWORTH
PO10 8DS
- Ffôn:
- 01243 371731
- E-bost:
- secretary@tisc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window