ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST.MARY & ST.BOTOLPH'S WHITTON, IPSWICH.
Rhif yr elusen: 1139484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mary Noreen Cecily SOKANOVIC | Cadeirydd | 05 December 2016 |
|
|||||
Rebecca Dawn Moore | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Fleur Louise Spore | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Rev MAUREEN ANN BONSALL | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
ROBERT JONES | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
BEVERLY JOY FROST | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
MRS PAM NEESAM | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
ANTHONY CHRISTOPHER PAGE | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|||||
BRIDGET ANN KEMP | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
SHEILA FRANCES EVELYN BROOKS | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
MARTIN STEWARD | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
SARAH LOUISE COWARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER LEIGH BULPITT | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
ANGELA DOREEN PILKINGTON PAROBIJ | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
MR RAY BOGGIS | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|||||
PHILIP JAMES KEEBLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KENNETH WILLIAM GAME | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.