Hanes ariannol WEYMOUTH MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 1143692
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £65.72k £41.52k £32.92k £145.87k £29.28k
Cyfanswm gwariant £14.20k £72.50k £27.86k £106.27k £72.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £58.50k £35.68k £23.10k N/A £27.42k